Zone d'identification |
Cote: | PP 1125/538 |
Titre: | Héritage des différents présidents |
Dates: | 6 mai 1987 - 10 mai 1995 |
Période de création: | 06/05/1987 - 10/05/1995 |
Niveau: | Sous-dossier |
Importance matérielle: | 1 enveloppe |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | - Conclusion d'un bilan sur la présidence d'Alexandre Hay. Le document vise à définir ce que l'on retiendra des onze présidents qu'a connus le CICR jusqu'alors - Lettre à Pierre Keller lui transmettant le document pour son groupe de travail. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Librement consultable après 2040; auparavant, autorisation écrite du donateur. |
Langue: | Français |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1356188 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|