Zone d'identification |
Cote: | PP 1097/134 |
Titre: | 33ème rapport (MCM) |
Dates: | 1er janvier 1940 - 30 juin 1941 |
Période de création: | 01/01/1940 - 30/06/1941 |
Niveau: | Sous-dossier |
Importance matérielle: | 1 enveloppe |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Ce rapport présente les comptes et la gestion de l'année 1940. Membres du Conseil d'administration, membres du Conseil de direction, membres de la vérification des comptes - membres de la direction - Administration - Exploitation - comptes de profits et pertes - propositions du Conseil - Rapport des vérificateurs des comptes - Comptes et bilan - Tableaux statistiques. Président P. Perrochet, Directeur de la Société suisse d'Electricité et de Traction à Bâle. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Français |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1256596 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|