|
Recherche dans le plan d'archivage
Archives cantonales vaudoises
A Epoque savoyarde et épiscopale
B Epoque bernoise
C Parchemins et papiers
D Notaires
E Mouvement de la population
F Terriers
G Cadastres et plans
H Période de l'Helvétique
J Affaires fédérales
K Archives officielles dès 1803, entrées avant 1985
L Fonds spéciaux
M Sceaux et moulages
N Archives para-administratives
O Affiches et placards
P Archives privées
Q Imprimés
R Reproductions
S Archives officielles dès 1803, entrées dès 1985
S numérique Archives officielles dès 1803, entrées de 1985 à 1995
Aller à la première entrée ...
Ouvrir les 100 entrées précédentes ... (150 entrées de plus)
S 151 Hôpital cantonal (1958-1972)
S 152 Hôpital cantonal (1973-1974)
S 153 Centre hospitalier universitaire vaudois (1970.01.01-1982.12.31)
S 154 Centre hospitalier universitaire vaudois (1972.01.01-1981.12.31)
S 155 Centre hospitalier universitaire vaudois (1976.01.01-1983.12.31)
S 156 Centre hospitalier universitaire vaudois (1980.01.01-1983.12.31)
S 157 Centre hospitalier universitaire vaudois (1975.01.01-1981.12.31)
S 158 Centre hospitalier universitaire vaudois (1975.01.01-1979.12.31)
S 159 Centre hospitalier universitaire vaudois (1111.11.11-1111.11.11)
S 160 Centre hospitalier universitaire vaudois (1111.11.11-1111.11.11)
S 161 Centre hospitalier universitaire vaudois (1111.11.11-1111.11.11)
S 162 Centre hospitalier universitaire vaudois (1973.01.01-1983.12.31)
S 163 Centre hospitalier universitaire vaudois (1955.01.01-1983.12.31)
S 164 Centre hospitalier universitaire vaudois (1975.01.01-1982.12.31)
S 165 Centre hospitalier universitaire vaudois (1973.01.01-1982.12.31)
S 166 Centre hospitalier universitaire vaudois (1975.01.01-1983.12.31)
S 167 Préfecture d'Orbe (1835-1988)
S 168 Office des poursuites de Lausanne-Est (1948-1978)
S 169 Office des poursuites de Lausanne-Ouest (1953.01.01-1980.12.31)
S 170 Notaires du district de Rolle (1837-1933)
S 171 Tribunal de district de Rolle (1798.01.01-1939.12.31)
S 172 Secrétariat général du Département des finances (1900.01.01-1982.12.31)
S 173 Service des forêts, de la faune et de la nature (1819.01.01-1964.12.31)
S 174 Université de Lausanne (1111.11.11)
S 175 Tribunal cantonal (1111.11.11)
S 176 Département des travaux publics (1960-1986)
S 177 Justice de paix du Pont (1814-1979)
S 178 Office du Tuteur général (1946.01.01-1976.12.31)
S 179 Commission centrale des améliorations foncières (1919.01.01-1981.12.31)
S 180 Ministère public (1943.01.01-1976.12.31)
S 181 Service des routes et des autoroutes (1822-1856)
S 182 Administration cantonale des impôts (1820-1989)
S 183 Service de l'administration des finances (1111.11.11)
S 184 Office des poursuites et faillites d'Oron (1891.01.01-1951.12.31)
S 185 Commission d'impôt et recette de district d'Echallens (1851-1972)
S 186 Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales (1955.01.01-1980.12.31)
S 187 Notaires du district de Moudon (1837-1921)
S 188 Notaires du district de Nyon (1834-1941)
S 189 Justice de paix de Rolle (1790-1953.04.16)
S 190 Chancellerie d'Etat (1972.08.07-1976.08.27)
S 191 Chancellerie d'Etat (1984.12.04-1985.03.29)
S 192 Tribunal de prudhommes de Lausanne (1932.01.01-1981.12.31)
S 192/1-75 Procès-verbaux et jugements, conciliations ou autres décisions (1936.01.01-1981.12.31)
S 192/1 Jugements et conciliations 1936-1940, groupes 1 à 6 (1936.01.01-1940.12.31)
S 192/2 Jugements et conciliations 1941-1942, groupes 1 à 6 (1941.01.01-1942.12.31)
S 192/3 Jugements et conciliations 1943, groupes 1 à 6 (1943.01.01-1943.12.31)
S 192/4 Jugements et conciliations 1944, groupes 1 à 6
Jugements et conciliations 1945, groupes 1 à 3 (1944.01.01-1945.12.31)
S 192/5 Jugements et conciliations 1945, groupes 4 à 6
Jugements et conciliations 1946, groupes 1 à 6 (1945.01.01-1946.12.31)
S 192/6 Jugements et conciliations 1947, groupes 1 à 6 (1947.01.01-1947.12.31)
S 192/7 Jugements et conciliations 1948, groupes 1 à 6 (1948.01.01-1948.12.31)
S 192/8 Jugements et conciliations 1949, groupes 1 à 6 (1949.01.01-1949.12.31)
S 192/9 Jugements et conciliations 1950, groupes 1 à 6 (1950.01.01-1950.12.31)
S 192/10 Jugements et conciliations 1951, groupes 1 à 6 (1951.01.01-1951.12.31)
S 192/11 Jugements et conciliations 1952, groupes 1 à 6 (1952.01.01-1952.12.31)
S 192/12 Jugements et conciliations 1953, groupes 1 à 6 (1953.01.01-1953.12.31)
S 192/13 Jugements 1954, groupes 1 à 4 (1954.01.01-1954.12.31)
S 192/14 Jugements 1954, groupes 5 et 6 (1954.01.01-1954.12.31)
S 192/15 Jugements 1955, groupes 1 à 4
Conciliations 1954, groupes 1 à 6. (1955.01.01-1955.12.31)
S 192/16 Jugements 1955, groupes 5 et 6
Conciliations 1955, groupes 1 à 6. (1955.01.01-1955.12.31)
S 192/17 Jugements et conciliations 1956, groupes 1 à 6 (1956.01.01-1956.12.31)
S 192/18 Jugements et conciliations 1957, groupes 1 à 6 (1957.01.01-1957.12.31)
S 192/19 Jugements et conciliations 1958, groupes 1 à 6 (1958.01.01-1958.12.31)
S 192/20 Jugements et conciliations 1959, groupes 1 à 6 (1959.01.01-1959.12.31)
S 192/21 Jugements et conciliations 1960, groupes 1 à 6 (1960.01.01-1960.12.31)
S 192/22 Jugements et conciliations 1961, groupes 1 à 6 (1961.01.01-1961.12.31)
S 192/23 Jugements et conciliations 1962, groupes 1 à 6 (1962.01.01-1962.12.31)
S 192/24 Jugements et conciliations 1963, groupes 1 à 6 (1963.01.01-1963.12.31)
S 192/25 Jugements 1964, groupes 1 à 5 (1964.01.01-1964.12.31)
S 192/26 Jugements 1964, groupe 6
Conciliations 1964, groupes 1 à 5. (1964.01.01-1964.12.31)
S 192/27 Conciliations 1964, groupe 6
Jugements 1965, groupes 1 à 5 (début) (1964.01.01-1965.12.31)
S 192/28 Jugements 1965, groupes 5 (fin) et 6 (début) (1965.01.01-1965.12.31)
S 192/29 Jugements 1965, groupe 6 (fin)
Conciliations 1965, groupes 2 à 6
Jugements 1966, groupes 1 et 2 (1965.01.01-1966.12.31)
S 192/30 Jugements 1966, groupes 3 à 5 (début) (1966.01.01-1966.12.31)
S 192/31 Jugements 1966, groupes 5 (fin) et 6
Conciliations 1966, groupes 3 à 6 (1966.01.01-1966.12.31)
S 192/32 Jugements 1967, groupes 1 à 5 (début) (1967.01.01-1967.12.31)
S 192/33 Jugements 1967, groupes 5 (fin) et 6
Conciliations 1967, groupes 2 à 5 (début) (1967.01.01-1967.12.31)
S 192/34 Conciliations 1967, groupes 5 (fin) à 6
Jugements 1968, groupes 1 à 4 (1967.01.01-1968.12.31)
S 192/35 Jugements 1968, groupes 5 et 6
Conciliations 1968, groupes 1 et 2 (1968.01.01-1968.12.31)
S 192/36 Conciliations 1968, groupes 3 à 6
Jugements 1969, groupes 1 à 4 (1968.01.01-1969.12.31)
S 192/37 Jugements 1969, groupes 5 et 6
Conciliations 1969, groupes 2 à 4 et 6 (1969.01.01-1969.12.31)
S 192/38 Jugements 1970, groupes 1 à 5 (début) (1970.01.01-1970.12.31)
S 192/39 Jugements 1970, groupes 5 (fin) et 6
Conciliations 1970, groupes 3 et 4 (1970.01.01-1970.12.31)
S 192/40 Conciliations 1970, groupes 5 et 6
Jugements 1971, groupes 1 à 5 (1970.01.01-1971.12.31)
S 192/41 Jugements 1971, groupe 6
Conciliations 1971, groupes 3 à 6 (1971.01.01-1971.12.31)
S 192/42 Jugements 1972, groupes 2 à 5 (1972.01.01-1972.12.31)
S 192/43 Jugements 1972, groupe 6
Conciliations 1972, groupes 3 à 6
Jugements 1973, groupes 2 et 3 (début) (1972.01.01-1973.12.31)
S 192/44 Jugements 1973, groupes 3 (fin) à 6
Conciliations 1973, groupes 2 et 3 (1973.01.01-1973.12.31)
S 192/45 Conciliations 1973, groupe 6
Jugements 1974, groupes 2 à 4 et 6 (1973.01.01-1974.12.31)
S 192/46 Jugements 1974, groupe 5
Conciliations 1974, groupes 2 à 6
Jugements 1975, groupes 1 à 3 (début) (1974.01.01-1975.12.31)
S 192/47 Jugements 1975, groupes 3 (fin) à 6 (début) (1975.01.01-1975.12.31)
S 192/48 Jugements 1975, groupe 6 (fin)
Conciliations 1975, groupes 2 à 6 (1975.01.01-1975.12.31)
S 192/49 Affaires retirées 1970-1975 (1970.01.01-1975.12.31)
S 192/50 Jugements 1976, groupes 1 à 4 (1976.01.01-1976.12.31)
S 192/51 Jugements 1976, groupe 5 (1976.01.01-1976.12.31)
S 192/52 Jugements 1976, groupe 6 (1976.01.01-1976.12.31)
S 192/53 Conciliations et affaires retirées 1976, groupes 1 à 6 (1976.01.01-1976.12.31)
S 192/54 Jugements 1977, groupes 2 à 5 (début) (1977.01.01-1977.12.31)
S 192/55 Jugements 1977, groupes 5 (fin) et 6 (1977.01.01-1977.12.31)
S 192/56 Conciliations 1977, groupes 1 à 6
Affaires retirées 1977, groupes 1, 3, 5 et 6 (1977.01.01-1977.12.31)
S 192/57 Jugements 1978, groupes 1 à 3 (1978.01.01-1978.12.31)
S 192/58 Jugements 1978, groupes 4 et 5 (début) (1978.01.01-1978.12.31)
S 192/59 Jugements 1978, groupes 5 (fin) et 6 (1978.01.01-1978.12.31)
S 192/60 Conciliations 1978, groupes 5 et 6 (1978.01.01-1978.12.31)
S 192/61 Affaires retirées 1978, groupes 1 à 6 (1978.01.01-1978.12.31)
S 192/62 Jugements 1979, groupes 1 à 5 (début) (1979.01.01-1979.12.31)
S 192/63 Jugements 1979, groupe 5 (fin) (1979.01.01-1979.12.31)
S 192/64 Jugements 1979, groupe 6 (1979.01.01-1979.12.31)
S 192/65 Conciliations 1979, groupes 2 à 6 (1979.01.01-1979.12.31)
S 192/66 Affaires retirées 1979, groupes 1 à 6 (1979.01.01-1979.12.31)
S 192/67 Jugements 1980, groupes 2 à 5 (début) (1980.01.01-1980.12.31)
S 192/68 Jugements 1980, groupes 5 (fin) et 6 (début) (1980.01.01-1980.12.31)
S 192/69 Jugements 1980, groupe 6 (fin)
Conciliations 1980, groupes 1 à 3 et 5 à 6 (1980.01.01-1980.12.31)
S 192/70 Affaires retirées 1980, groupes 1 à 6 (1980.01.01-1980.12.31)
S 192/71 Jugements 1981, groupes 2 à 4 (1981.01.01-1981.12.31)
S 192/72 Jugements 1981, groupe 5 (1981.01.01-1981.12.31)
S 192/73 Jugements 1981, groupe 6 (1981.01.01-1981.12.31)
S 192/74 Conciliations 1981, groupes 1 à 2 et 4 à 6 (1981.01.01-1981.12.31)
S 192/75 Affaires retirées 1981, groupes 2 à 6 (1981.01.01-1981.12.31)
S 192/76-78 Recours au Tribunal cantonal (1932.01.01-1969.12.31)
S 193 Ministère public (1835-1974)
S 194 Commission cantonale de recours en matière de bourses d'études et d'apprentissage (1955.01.01-1990.12.31)
S 195 Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers (1978.01.01-1990.01.31)
S 196 Service pénitentiaire (1935.12.21-1982.12.31)
S 197 Arrondissement d'information pénale de Cossonay-La Vallée-Echallens (1938-1963)
S 198 Arrondissement d'information pénale d'Yverdon-Grandson-Orbe (1957.01.01-1963.12.31)
S 199 Notaires du district d'Aigle (1836-1939)
S 200 Délégué du Conseil d'Etat pour le 700e anniversaire de la Confédération (1988.01.01-1993.12.31)
S 201 Justice de paix de Villars-sous-Yens (1759.01.01-1931.12.31)
S 202 Service de l'agriculture (1958.01.01-1983.12.31)
S 203 Commission foncière (1961-1980)
S 204 Service de l'agriculture (1942.01.01-1990.12.31)
S 205 Tribunal de district de Vevey (1798-1951)
S 206 Notaires du district de Lavaux (1833-1918)
S 207 Tribunal de district de Lavaux (1786-1936)
S 208 Service de l'aménagement du territoire (1902.01.01-1979.12.31)
S 209 Service de la formation professionnelle (1922.01.01-1989.12.31)
S 210 Ecole et stations agricoles de Grange-Verney (Moudon) (1950-1983)
S 211 Justice de paix de Lausanne (1910-1977)
S 212 Ecole supérieure de commerce de Lausanne (1876-1990)
S 213 Ecole supérieure de commerce de Lausanne (1826-1987)
S 214 Commission d'impôt et recette de district de Vevey (1886.01.01-1979.12.31)
S 215 Service de l'aménagement du territoire (1942.01.01-1978.12.31)
S 216 Préfecture d'Avenches (1914.01.01-1987.12.31)
S 217 Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (1930.01.01-1992.12.31)
S 218 Service de protection de la jeunesse (1886-1989)
S 219 Service du cadastre et du registre foncier (1974-1992)
S 220 Préfecture de Sainte-Croix (1920-1949)
S 221 Maison d'éducation de Vennes (1818.01.01-1979.12.31)
S 222 Grand Conseil (1825.01.01-1980.12.01)
S 223 Conseil d'Etat et Chancellerie d'Etat (1948-1981)
S 224 Service de justice et législation (1934.01.01-1993.12.31)
S 225 Tribunal de district d'Aigle (1803.07.09-1951)
S 226 Université de Lausanne (1952-1985)
S 227 Office des poursuites et faillites de La Vallée (1947-1982)
S 228 Registre foncier du district de Grandson (1832.01.01-1966.12.31)
S 229 Registre foncier du district d'Yverdon (1818.01.01-1968.12.31)
S 230 Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (1941-1985)
S 231 Hôpital de Cery (1834.02.17-1986.08.12)
S 232 Arrondissement d'information pénale de la Broye (1936.01.01-1965.12.31)
S 233 Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (1863-1977)
S 234 Université de Lausanne (1912.01.01-1960.12.31)
S 235 Notaires du district de Lausanne (1882.01.01-1943.12.31)
S 236 Comité directeur pour les constructions du Centre hospitalier universitaire vaudois (1966-1981)
S 237 Service de l'enseignement supérieur, des affaires culturelles et des cultes (1975.01.01-1978.12.31)
S 238 Office des poursuites et faillites de Vevey (1929.01.01-1977.12.31)
S 239 Tribunal cantonal (1828-1993)
S 240 Service de l'enseignement secondaire (1882.01.01-1988.12.31)
S 241 Voyer de l'Etat du IVe arrondissement (1935-1943)
S 242 Institut universitaire de médecine légale (1911-1983)
S 243 Arrondissement d'information pénale d'Aigle (1958-1964)
S 244 Arrondissement d'information pénale de Lausanne (1956.01.01-1964.12.31)
S 245 Office des poursuites et faillites d'Aigle (1927.07.13-1972)
S 246 Notaires du district d'Avenches (1837-1935)
S 247 Tribunal de district d'Avenches (1809-1962)
S 248 Tribunal de district de Payerne (1909-1964)
S 249 Office des poursuites et faillites de Lavaux (1931-1988)
S 250 Service des forêts, de la faune et de la nature (1881.06.21-1992.05.05)
Ouvrir les 100 entrées suivantes ... (25 entrées de plus)
Aller à la dernière entrée ...
SA Grand Conseil, entrées dès 1996
SB Conseil d'Etat et départements, entrées dès 1996
SC Ordre judiciaire, entrées dès 1996
SD Assemblées constituantes, entrées dès 1996
T Photographies
U Films
V Sons
W Documents numériques
Y Documentation
Z Instruments de recherche
|