|
Recherche dans le plan d'archivage
Archives cantonales vaudoises
A Epoque savoyarde et épiscopale
B Epoque bernoise
C Parchemins et papiers
D Notaires
E Mouvement de la population
F Terriers
G Cadastres et plans
H Période de l'Helvétique
J Affaires fédérales
K Archives officielles dès 1803, entrées avant 1985
L Fonds spéciaux
M Sceaux et moulages
N Archives para-administratives
O Affiches et placards
P Archives privées
Q Imprimés
R Reproductions
S Archives officielles dès 1803, entrées dès 1985
S numérique Archives officielles dès 1803, entrées de 1985 à 1995
SA Grand Conseil, entrées dès 1996
SB Conseil d'Etat et départements, entrées dès 1996
SC Ordre judiciaire, entrées dès 1996
Aller à la première entrée ...
Ouvrir les 100 entrées précédentes ... (100 entrées de plus)
SC 109 Justice de paix de Vuarrens (1896.01.01-1970.12.31)
SC 110 Justice de paix de Lucens (1799.01.01-1970.12.31)
SC 111 Justice de paix de Granges (1801.01.01-1970.12.31)
SC 112 Justice de paix de Saint-Cierges (1801.01.01-1966.12.31)
SC 113 Justice de paix d'Avenches (1803.01.01-1960.12.31)
SC 114 Justice de paix de Grandcour (1803.01.01-1967.12.31)
SC 115 Justice de paix de Payerne (1801.01.01-1970.12.31)
SC 116 Justice de paix de Combremont (1801.01.01-1969.12.31)
SC 117 Justice de paix de Ballens (1759.01.01-1968.12.31)
SC 118 Justice de paix de Romainmôtier (1798.01.01-1968.12.31)
SC 119 Justice de paix de La Sarraz (1801.01.01-1969.12.31)
SC 120 Justice de paix de Cossonay (1802.01.01-1965.12.31)
SC 121 Justice de paix de L'Isle (1803.01.01-1969.12.31)
SC 122 Justice de paix de Coppet (1803.01.01-1968.12.31)
SC 123 Justice de paix de Gingins (1801.01.01-1970.12.31)
SC 124 Justice de paix de Begnins (1801.01.01-1970.12.31)
SC 125 Justice de paix de Gilly (1801.01.01-1969.12.31)
SC 126 Justice de paix de Baulmes (1758.01.01-1969.12.31)
SC 127 Justice de paix d'Orbe (1798.01.01-1969.12.31)
SC 128 Justice de paix de Vallorbe (1759.01.01-1970.12.31)
SC 129 Justice de paix de Moudon (1799.01.01-1969.12.31)
SC 130 Justice de paix d'Aigle (1803.01.01-1969.12.31)
SC 131 Justice de paix de Gimel (1854.01.01-1964.12.31)
SC 132 Office des poursuites et faillites de Nyon (1944.01.01-1995.12.31)
SC 133 Office des poursuites et faillites d'Aubonne (1936.01.01-1990.12.31)
SC 134 Juge d'instruction cantonal (1916.01.01-1996.12.31)
SC 135 Office d'instruction pénale de l'Est vaudois (1957.01.01-1994.12.31)
SC 136 Office d'instruction pénale de La Côte (1948.01.01-1996.12.31)
SC 137 Office d'instruction pénale de Lausanne (1959.01.01-1994.12.31)
SC 138 Office d'instruction pénale du Nord vaudois (1952.01.01-1992.12.31)
SC 139 Office des poursuites et faillites d'Aigle (1908.01.01-2002.12.31)
SC 140 Office des poursuites et faillites du Pays-d'Enhaut (1963.01.01-1999.12.31)
SC 141 Office des poursuites et faillites de Montreux (1933.01.01-2002.12.31)
SC 142 Office des poursuites et faillites de Vevey (1910.01.01-2003.12.31)
SC 143 Office des poursuites et faillites de Lavaux (1955.01.01-1996.12.31)
SC 144 Office des faillites de Lausanne (1924.01.01-2004.12.31)
SC 145 Office des poursuites de Lausanne-Est (1984.01.01-1992.12.31)
SC 146 Office des poursuites et faillites de Rolle (1893.01.01-1999.12.31)
SC 147 Office des poursuites et faillites de Cossonay (1985.01.01-1999.12.31)
SC 148 Office des poursuites et faillites de La Vallée (1965.01.01-1996.12.31)
SC 149 Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches (1901.01.01-1997.12.31)
SC 150 Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron (1984.01.01-2000.12.31)
SC 151 Office des poursuites et faillites d'Echallens (1944.01.01-2006.12.31)
SC 152 Office des poursuites et faillites d'Yverdon (1912.01.01-1984.12.31)
SC 152/1-53 Dossiers de faillites et de sursis concordataires (sélection). (1960.01.01-1984.12.31)
SC 152/1 Pittet Transports S.A., dossier de sursis concordataire. (1960.01.01-1960.12.31)
SC 152/2 Pittet (Marcel), dossier de sursis concordataire. (1960.01.01-1960.12.31)
SC 152/3 Karlen (André), dossier de faillite. (1960.01.01-1961.12.31)
SC 152/4 Pittet Transports S.A., dossier de faillite. (1960.01.01-1961.12.31)
SC 152/5 Nyffeneger (Albert), dossier de sursis concordataire. (1963.01.01-1963.12.31)
SC 152/6 Maillard-Gargantini (Marguerite), dossier de sursis concordataire. (1963.01.01-1963.12.31)
SC 152/7 Eberlin (Jean), dossier de faillite. (1963.01.01-1964.12.31)
SC 152/8 Pache (Auguste), dossier de sursis concordataire. (1964.01.01-1964.12.31)
SC 152/9 Société coopérative du séchoir à herbe et céréales, dossier de faillite. (1964.01.01-1966.12.31)
SC 152/10 Société immobilière du Cheminet S.A., dossier de faillite. (1964.01.01-1969.12.31)
SC 152/11 Noirjean (Joseph), dossier de sursis concordataire. (1965.01.01-1965.12.31)
SC 152/12 Noirjean (Joseph), dossier de faillite. (1965.01.01-1968.12.31)
SC 152/13 Noirjean (Joseph), dossier de faillite. (1965.01.01-1968.12.31)
SC 152/14 Rapin (Joël), dossier de faillite. (1965.01.01-1967.12.31)
SC 152/15 Gianferrari Frères S.n.c., dossier de faillite. (1967.01.01-1970.12.31)
SC 152/16 Gianferrari Frères S.n.c., dossier de faillite. (1967.01.01-1970.12.31)
SC 152/17 Gianferrari Frères S.n.c., dossier de faillite. (1967.01.01-1970.12.31)
SC 152/18 Reymond (Adolphe), dossier de faillite. (1968.01.01-1969.12.31)
SC 152/19 Pafigor S.A., dossier de faillite. (1968.01.01-1970.12.31)
SC 152/20 Bioley (Marceline), dossier de faillite. (1970.01.01-1971.12.31)
SC 152/21 Monneron (Jean), dossier de sursis concordataire. (1971.01.01-1971.12.31)
SC 152/22 Céramique d'Yverdon S.A., dossier de faillite. (1971.01.01-1971.12.31)
SC 152/23 Girardier (Jean-Pierre), dossier de sursis concordataire. (1972.01.01-1972.12.31)
SC 152/24 Geitlinger (Henri), dossier de sursis concordataire. (1972.01.01-1973.12.31)
SC 152/25 Paccaud (Jean), dossier de sursis concordataire. (1972.01.01-1973.12.31)
SC 152/26 Gunthartd (Walo), dossier de faillite. (1972.01.01-1973.12.31)
SC 152/27 Girardier (Jean-Pierre), dossier de faillite. (1972.01.01-1974.12.31)
SC 152/28 Hofmann (Jacques), dossier de faillite. (1972.01.01-1974.12.31)
SC 152/29 Grand Hôtel des Rasses et Golf Hôtel S.A., dossier de sursis concordataire. (1974.01.01-1975.12.31)
SC 152/30 Grand Hôtel des Rasses et Golf Hôtel S.A., dossier de sursis concordataire. (1974.01.01-1975.12.31)
SC 152/31 Resin, dossier de faillite. (1975.01.01-1975.12.31)
SC 152/32 Ballisa S.A., dossier de faillite. (1975.01.01-1976.12.31)
SC 152/33 Duronio et Bieri S.A., dossier de faillite. (1976.01.01-1978.12.31)
SC 152/34 Duronio et Bieri S.A., dossier de faillite. (1976.01.01-1978.12.31)
SC 152/35 Duronio et Bieri S.A., dossier de faillite. (1976.01.01-1978.12.31)
SC 152/36 Clavel ( Alfred), dossier de faillite. (1976.01.01-1977.12.31)
SC 152/37 Dubey (Roland), dossier de faillite. (1977.01.01-1980.12.31)
SC 152/38 Dubey (Roland), dossier de faillite. (1977.01.01-1980.12.31)
SC 152/39 Dubey (Roland), dossier de faillite. (1977.01.01-1980.12.31)
SC 152/40 Gaille (Joël), dossier de faillite. (1978.01.01-1978.12.31)
SC 152/41 Senn (Edith), dossier de faillite. (1978.01.01-1979.12.31)
SC 152/42 Polyform S.A., dossier de faillite. (1979.01.01-1982.12.31)
SC 152/43 Mobiliers Modernes S.A., dossier de faillite. (1979.01.01-1980.12.31)
SC 152/44 Nydegger (Charly), dossier de faillite. (1979.01.01-1982.12.31)
SC 152/45 Rouilly (Aimé), dossier de sursis concordataire. (1980.01.01-1980.12.31)
SC 152/46 Vibo S.A., dossier de faillite. (1980.01.01-1981.12.31)
SC 152/47 Monneron (Michel), dossier de faillite. (1981.01.01-1982.12.31)
SC 152/48 Monneron (Michel), dossier de faillite. (1981.01.01-1982.12.31)
SC 152/49 Stefanoni (Joseph), dossier de faillite. (1981.01.01-1982.12.31)
SC 152/50 Disal S.A., dossier de faillite. (1981-1982)
SC 152/51 Curchod (Alain), dossier de faillite. (1981.01.01-1984.12.31)
SC 152/52 Curchod (Alain), dossier de faillite. (1981.01.01-1984.12.31)
SC 152/53 Eburodunum, dossier de faillite. (1982.01.01-1983.12.31)
SC 152/54 Répertoire (rôle) des faillites et des concordats. (1912.01.01-1960.12.31)
SC 153 Office des poursuites et faillites de Grandson (1933.01.01-1997.12.31)
SC 154 Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (1958.01.01-2004.09.18)
SC 155 Tribunal de district de Vevey (1958.01.01-1985.12.31)
SC 156 Tribunal de district d'Aigle (1926.01.01-1985.12.31)
SC 157 Tribunal de district du Pays-d'Enhaut (1949.01.01-1984.12.31)
SC 158 Tribunal de district d'Oron (1964.01.01-1985.12.31)
SC 159 Tribunal de district de Lavaux (1933.01.01-1985.12.31)
SC 160 Tribunal de district de Nyon (1919.01.01-1985.12.31)
SC 161 Tribunal de district de Cossonay (1950.01.01-1985.12.31)
SC 162 Tribunal de district de Rolle (1948.01.01-1985.12.31)
SC 163 Tribunal de district d'Aubonne (1949.01.01-1985.12.31)
SC 164 Tribunal de district de Morges (1953.01.01-1985.12.31)
SC 165 Tribunal de district d'Yverdon (1946.01.01-1985.12.31)
SC 166 Tribunal de district de Grandson (1954.01.01-1985.12.31)
SC 167 Tribunal de district de La Vallée (1942.01.01-1985.12.31)
SC 168 Tribunal de district d'Orbe (1936.01.01-1985.12.31)
SC 169 Tribunal de district d'Avenches (1961.01.01-1986.12.31)
SC 170 Tribunal de district de Payerne (1957.01.01-1985.12.31)
SC 171 Tribunal de district d'Echallens (1954.01.01-1985.12.31)
SC 172 Tribunal de district de Moudon (1907.01.01-1985.12.31)
SC 173 Tribunal de district de Lausanne (1931.01.01-1985.12.31)
SC 174 Registre du commerce de Rolle (1920.01.01-2000.12.31)
SC 175 Registre du commerce de Moudon (1883.01.01-2000.12.31)
SC 176 Registre du commerce de Grandson (1883.01.01-2000.12.31)
SC 177 Registre du commerce de Payerne (1886.01.01-2000.12.31)
SC 178 Registre du commerce de Cossonay (1883.01.01-2000.12.31)
SC 179 Registre du commerce d'Orbe (1893.01.01-2000.12.31)
SC 180 Registre du commerce d'Oron (1899.01.01-2000.12.31)
SC 181 Registre du commerce du Pays-d'Enhaut (1888.01.01-1999.12.31)
SC 182 Registre du commerce de La Vallée (1899.01.01-1999.12.31)
SC 183 Registre du commerce d'Yverdon (1904.01.01-2000.12.31)
SC 184 Registre du commerce de Nyon (1899.01.01-2000.12.31)
SC 185 Registre du commerce d'Aigle (1887.01.01-2000.12.31)
SC 186 Registre du commerce de Lavaux (1906.01.01-2000.12.31)
SC 187 Registre du commerce d'Echallens (1889.01.01-2000.12.31)
SC 188 Registre du commerce de Vevey (1883.01.01-2000.12.31)
SC 189 Registre du commerce de Morges (1889.01.01-2006.12.31)
SC 190 Registre du commerce d'Avenches (1920.01.01-1999.12.31)
SC 191 Registre du commerce de Lausanne (1882.01.01-2000.12.31)
SC 192 Registre du commerce d'Aubonne (1890.01.01-2000.12.31)
SC 193 Office cantonal du registre du commerce (1851-1979)
SC 194 Tribunal de prud'hommes d'Yverdon (1888-1962)
SC 195 Tribunal cantonal (1842.01.01-1988.12.31)
SC 196 Secrétariat général de l'Ordre judiciaire (1871-2003)
SC 197 Office du Tuteur général (1946.01.01-1997.12.31)
SC 198 Office des poursuites et faillites de Nyon (1989-2004)
SC 199 Tribunal de prud'hommes de la Riviera (1944-2000)
SC 200 Tribunal des mineurs (1981-2001)
SC 201 Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (1983-2005)
SC 202 Tribunal de district d'Aigle (1984-1994)
SC 203 Tribunal de district d'Aubonne (1987-1994)
SC 204 Tribunal de district d'Avenches (1974-1993)
SC 205 Tribunal de district de Cossonay (1986-1994)
SC 206 Tribunal de district d'Echallens (1981-1994)
SC 207 Tribunal de district de Grandson (1985-1994)
SC 208 Tribunal de district de Lausanne (1982-1995)
Ouvrir les 100 entrées suivantes ... (29 entrées de plus)
Aller à la dernière entrée ...
SD Assemblées constituantes, entrées dès 1996
T Photographies
U Films
V Sons
W Documents numériques
Y Documentation
Z Instruments de recherche
|