|
Recherche dans le plan d'archivage
Archives cantonales vaudoises
A Epoque savoyarde et épiscopale
B Epoque bernoise
C Parchemins et papiers
D Notaires
E Mouvement de la population
F Terriers
G Cadastres et plans
H Période de l'Helvétique
J Affaires fédérales
K Archives officielles dès 1803, entrées avant 1985
L Fonds spéciaux
M Sceaux et moulages
N Archives para-administratives
O Affiches et placards
P Archives privées
Q Imprimés
R Reproductions
S Archives officielles dès 1803, entrées dès 1985
S numérique Archives officielles dès 1803, entrées de 1985 à 1995
SA Grand Conseil, entrées dès 1996
SB Conseil d'Etat et départements, entrées dès 1996
SC Ordre judiciaire, entrées dès 1996
Aller à la première entrée ...
Ouvrir les 100 entrées précédentes ... (100 entrées de plus)
SC 109 Justice de paix de Vuarrens (1896.01.01-1970.12.31)
SC 110 Justice de paix de Lucens (1799.01.01-1970.12.31)
SC 111 Justice de paix de Granges (1801.01.01-1970.12.31)
SC 112 Justice de paix de Saint-Cierges (1801.01.01-1966.12.31)
SC 113 Justice de paix d'Avenches (1803.01.01-1960.12.31)
SC 114 Justice de paix de Grandcour (1803.01.01-1967.12.31)
SC 115 Justice de paix de Payerne (1801.01.01-1970.12.31)
SC 116 Justice de paix de Combremont (1801.01.01-1969.12.31)
SC 117 Justice de paix de Ballens (1759.01.01-1968.12.31)
SC 118 Justice de paix de Romainmôtier (1798.01.01-1968.12.31)
SC 119 Justice de paix de La Sarraz (1801.01.01-1969.12.31)
SC 120 Justice de paix de Cossonay (1802.01.01-1965.12.31)
SC 121 Justice de paix de L'Isle (1803.01.01-1969.12.31)
SC 122 Justice de paix de Coppet (1803.01.01-1968.12.31)
SC 123 Justice de paix de Gingins (1801.01.01-1970.12.31)
SC 124 Justice de paix de Begnins (1801.01.01-1970.12.31)
SC 125 Justice de paix de Gilly (1801.01.01-1969.12.31)
SC 126 Justice de paix de Baulmes (1758.01.01-1969.12.31)
SC 127 Justice de paix d'Orbe (1798.01.01-1969.12.31)
SC 128 Justice de paix de Vallorbe (1759.01.01-1970.12.31)
SC 129 Justice de paix de Moudon (1799.01.01-1969.12.31)
SC 130 Justice de paix d'Aigle (1803.01.01-1969.12.31)
SC 131 Justice de paix de Gimel (1854.01.01-1964.12.31)
SC 132 Office des poursuites et faillites de Nyon (1944.01.01-1995.12.31)
SC 133 Office des poursuites et faillites d'Aubonne (1936.01.01-1990.12.31)
SC 134 Juge d'instruction cantonal (1916.01.01-1996.12.31)
SC 135 Office d'instruction pénale de l'Est vaudois (1957.01.01-1994.12.31)
SC 136 Office d'instruction pénale de La Côte (1948.01.01-1996.12.31)
SC 137 Office d'instruction pénale de Lausanne (1959.01.01-1994.12.31)
SC 138 Office d'instruction pénale du Nord vaudois (1952.01.01-1992.12.31)
SC 139 Office des poursuites et faillites d'Aigle (1908.01.01-2002.12.31)
SC 140 Office des poursuites et faillites du Pays-d'Enhaut (1963.01.01-1999.12.31)
SC 141 Office des poursuites et faillites de Montreux (1933.01.01-2002.12.31)
SC 142 Office des poursuites et faillites de Vevey (1910.01.01-2003.12.31)
SC 143 Office des poursuites et faillites de Lavaux (1955.01.01-1996.12.31)
SC 144 Office des faillites de Lausanne (1924.01.01-2004.12.31)
SC 145 Office des poursuites de Lausanne-Est (1984.01.01-1992.12.31)
SC 146 Office des poursuites et faillites de Rolle (1893.01.01-1999.12.31)
SC 147 Office des poursuites et faillites de Cossonay (1985.01.01-1999.12.31)
SC 148 Office des poursuites et faillites de La Vallée (1965.01.01-1996.12.31)
SC 149 Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches (1901.01.01-1997.12.31)
SC 150 Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron (1984.01.01-2000.12.31)
SC 151 Office des poursuites et faillites d'Echallens (1944.01.01-2006.12.31)
SC 152 Office des poursuites et faillites d'Yverdon (1912.01.01-1984.12.31)
SC 153 Office des poursuites et faillites de Grandson (1933.01.01-1997.12.31)
SC 154 Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (1958.01.01-2004.09.18)
Aller à la première entrée ...
Ouvrir les 100 entrées précédentes ... (200 entrées de plus)
SC 154/201 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/202 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/203 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/204 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/205 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/206 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/207 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/208 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/209 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/210 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/211 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/212 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/213 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/214 Vuillaume (Martial), dossier de faillite. (1990.01.01-1995.12.31)
SC 154/215 Rouge (Charles-François), dossier de faillite. (1990.01.01-1996.12.31)
SC 154/216 Rouge (Charles-François), dossier de faillite. (1990.01.01-1996.12.31)
SC 154/217 Cuisines 3000 S.A., dossier de faillite. (1991.01.01-1992.12.31)
SC 154/218 Cuisines 3000 S.A., dossier de faillite. (1991.01.01-1992.12.31)
SC 154/219 Superflor S.A., dossier de faillite. (1991.01.01-1993.12.31)
SC 154/220 Superflor S.A., dossier de faillite. (1991.01.01-1993.12.31)
SC 154/221 Tecnad S.A., dossier de faillite. (1991.01.01-1992.12.31)
SC 154/222 Almaro S.A., dossier de faillite. (1991.01.01-1993.12.31)
SC 154/223 Almaro S.A., dossier de faillite. (1991.01.01-1993.12.31)
SC 154/224 Origami, dossier de faillite. (1992.01.01-1993.12.31)
SC 154/225 Metalco S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1994.12.31)
SC 154/226 Metalco S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1994.12.31)
SC 154/227 Geomode S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1993.12.31)
SC 154/228 Riviera Tiffany Marbre S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1995.12.31)
SC 154/229 Riviera Tiffany Marbre S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1995.12.31)
SC 154/230 HTH Herodotus Tech House S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1993.12.31)
SC 154/231 Arc en ciel S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1995.12.31)
SC 154/232 Arc en ciel S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1995.12.31)
SC 154/233 Aphrodima S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1994.12.31)
SC 154/234 Pousaz (Daniel), dossier de faillite. (1992.01.01-1994.12.31)
SC 154/235 Data Badge S.A., dossier de sursis concordataire. (1993.01.01-1994.12.31)
SC 154/236 Data Badge S.A., dossier de sursis concordataire. (1993.01.01-1994.12.31)
SC 154/237 Data Badge S.A., dossier de sursis concordataire. (1993.01.01-1994.12.31)
SC 154/238 Trio Gestion S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1997.12.31)
SC 154/239 Trio Gestion S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1997.12.31)
SC 154/240 Trio Gestion S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1997.12.31)
SC 154/241 Monnard Terrassements S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1996.12.31)
SC 154/242 Monnard Terrassements S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1996.12.31)
SC 154/243 Monnard Transports S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1995.12.31)
SC 154/244 Monnard Transports S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1995.12.31)
SC 154/245 Jomos Léman S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1994.12.31)
SC 154/246 Robomatic Vultier S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/247 Robomatic Vultier S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/248 Robomatic Vultier S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/249 Imprimerie Tex S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/250 Imprimerie Tex S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/251 TCP Terres cuites de Provence S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/252 TCP Terres cuites de Provence S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/253 Prematex, dossier de faillite. (1993.01.01-1996.12.31)
SC 154/254 Prematex, dossier de faillite. (1993.01.01-1996.12.31)
SC 154/255 Prematex, dossier de faillite. (1993.01.01-1996.12.31)
SC 154/256 Prematex, dossier de faillite. (1993.01.01-1996.12.31)
SC 154/257 Prematex, dossier de faillite. (1993.01.01-1996.12.31)
SC 154/258 Sauer S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1998.12.31)
SC 154/259 Sauer S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1998.12.31)
SC 154/260 Sauer S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1998.12.31)
SC 154/261 Sauer S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1998.12.31)
SC 154/262 Voldec S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/263 Voldec S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1995.12.31)
SC 154/264 Volsa Grosjean et Dubugnon, dossier de faillite. (1990.01.01-1994.12.31)
SC 154/265 Schiener (Franz), dossier de faillite. (1991.01.01-1993.12.31)
SC 154/266 Barbier (Jean-Luc), dossier de faillite. (1993.01.01-1994.12.31)
SC 154/267 Dancom S.A., dossier de faillite. (1993.01.01-1994.12.31)
SC 154/268 Vaudicuir l'univers du cuir S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1994.12.31)
SC 154/269 Vaudicuir l'univers du cuir S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1994.12.31)
SC 154/270 Vaudicuir l'univers du cuir S.A., dossier de faillite. (1992.01.01-1994.12.31)
SC 154/271 Deliyski (Yvan), dossier de faillite. (1993.01.01-1998.12.31)
SC 154/272 Deliyski (Yvan), dossier de faillite. (1993.01.01-1998.12.31)
SC 154/273 Deliyski (Yvan), dossier de faillite. (1993.01.01-1998.12.31)
SC 154/274 Deliyski (Yvan), dossier de faillite. (1993.01.01-1998.12.31)
SC 154/275 Ph. Bohren S.A., dossier de faillite. (1995.02.20-1997.08.22)
SC 154/276 Ph. Bohren S.A., dossier de faillite. (1995.02.20-1997.08.22)
SC 154/277 Morisetti (Jean-Pierre), dossier de faillite. (1995.05.04-1996.04.09)
SC 154/278 Bohren (Philippe), dossier de faillite. (1995.06.20-1997.08.29)
SC 154/279 Voyages Badan S.à.r.l., dossier de faillite. (1996.10.24-1999.09.06)
SC 154/280 Voyages Badan S.à.r.l., dossier de faillite. (1996.10.24-1999.09.06)
SC 154/281 Meditronic Instruments S.A., dossier de faillite. (1996.11.14-1998.12.10)
SC 154/282 Coucet (Jean-Daniel), dossier de faillite. (1997.06.26-2002.01.13)
SC 154/283 Coucet (Jean-Daniel), dossier de faillite. (1997.06.26-2002.01.13)
SC 154/284 Coucet (Jean-Daniel), dossier de faillite. (1997.06.26-2002.01.13)
SC 154/285 Restaurant l'Abordage S.A., dossier de faillite. (1997.11.03-1998.11.23)
SC 154/286 Restaurant l'Abordage S.A., dossier de faillite. (1997.11.03-1998.11.23)
SC 154/287 Plâtrerie-peinture Desponds S.A., dossier de faillite. (1998.01.07-1998.11.04)
SC 154/288 EMS Les Glycines S.A., dossier de faillite. (1998.04.23-2001.11.01)
SC 154/289 EMS Les Glycines S.A., dossier de faillite. (1998.04.23-2001.11.01)
SC 154/290 CET Distribution S.A., dossier de faillite. (1998.06.30-2002.03.07)
SC 154/291 CET Distribution S.A., dossier de faillite. (1998.06.30-2002.03.07)
SC 154/292 CET Distribution S.A., dossier de faillite. (1998.06.30-2002.03.07)
SC 154/293 Hirsiger S.A., dossier de faillite. (1999.04.13-2001.07.31)
SC 154/294 Hirsiger S.A., dossier de faillite. (1999.04.13-2001.07.31)
SC 154/295 Hirsiger S.A., dossier de faillite. (1999.04.13-2001.07.31)
SC 154/296 Hirsiger S.A., dossier de faillite. (1999.04.13-2001.07.31)
SC 154/297 Guerry William S.A., dossier de faillite. (1999.05.18-2003.05.23)
SC 154/298 Guerry William S.A., dossier de faillite. (1999.05.18-2003.05.23)
SC 154/299 Mathey Maraîchers et Grands Vergers S.A., dossier de faillite. (1999.05.20-2003.06.13)
SC 154/300 Mathey Maraîchers et Grands Vergers S.A., dossier de faillite. (1999.05.20-2003.06.13)
Ouvrir les 100 entrées suivantes ... (9 entrées de plus)
Aller à la dernière entrée ...
SC 155 Tribunal de district de Vevey (1958.01.01-1985.12.31)
SC 156 Tribunal de district d'Aigle (1926.01.01-1985.12.31)
SC 157 Tribunal de district du Pays-d'Enhaut (1949.01.01-1984.12.31)
SC 158 Tribunal de district d'Oron (1964.01.01-1985.12.31)
SC 159 Tribunal de district de Lavaux (1933.01.01-1985.12.31)
SC 160 Tribunal de district de Nyon (1919.01.01-1985.12.31)
SC 161 Tribunal de district de Cossonay (1950.01.01-1985.12.31)
SC 162 Tribunal de district de Rolle (1948.01.01-1985.12.31)
SC 163 Tribunal de district d'Aubonne (1949.01.01-1985.12.31)
SC 164 Tribunal de district de Morges (1953.01.01-1985.12.31)
SC 165 Tribunal de district d'Yverdon (1946.01.01-1985.12.31)
SC 166 Tribunal de district de Grandson (1954.01.01-1985.12.31)
SC 167 Tribunal de district de La Vallée (1942.01.01-1985.12.31)
SC 168 Tribunal de district d'Orbe (1936.01.01-1985.12.31)
SC 169 Tribunal de district d'Avenches (1961.01.01-1986.12.31)
SC 170 Tribunal de district de Payerne (1957.01.01-1985.12.31)
SC 171 Tribunal de district d'Echallens (1954.01.01-1985.12.31)
SC 172 Tribunal de district de Moudon (1907.01.01-1985.12.31)
SC 173 Tribunal de district de Lausanne (1931.01.01-1985.12.31)
SC 174 Registre du commerce de Rolle (1920.01.01-2000.12.31)
SC 175 Registre du commerce de Moudon (1883.01.01-2000.12.31)
SC 176 Registre du commerce de Grandson (1883.01.01-2000.12.31)
SC 177 Registre du commerce de Payerne (1886.01.01-2000.12.31)
SC 178 Registre du commerce de Cossonay (1883.01.01-2000.12.31)
SC 179 Registre du commerce d'Orbe (1893.01.01-2000.12.31)
SC 180 Registre du commerce d'Oron (1899.01.01-2000.12.31)
SC 181 Registre du commerce du Pays-d'Enhaut (1888.01.01-1999.12.31)
SC 182 Registre du commerce de La Vallée (1899.01.01-1999.12.31)
SC 183 Registre du commerce d'Yverdon (1904.01.01-2000.12.31)
SC 184 Registre du commerce de Nyon (1899.01.01-2000.12.31)
SC 185 Registre du commerce d'Aigle (1887.01.01-2000.12.31)
SC 186 Registre du commerce de Lavaux (1906.01.01-2000.12.31)
SC 187 Registre du commerce d'Echallens (1889.01.01-2000.12.31)
SC 188 Registre du commerce de Vevey (1883.01.01-2000.12.31)
SC 189 Registre du commerce de Morges (1889.01.01-2006.12.31)
SC 190 Registre du commerce d'Avenches (1920.01.01-1999.12.31)
SC 191 Registre du commerce de Lausanne (1882.01.01-2000.12.31)
SC 192 Registre du commerce d'Aubonne (1890.01.01-2000.12.31)
SC 193 Office cantonal du registre du commerce (1851-1979)
SC 194 Tribunal de prud'hommes d'Yverdon (1888-1962)
SC 195 Tribunal cantonal (1842.01.01-1988.12.31)
SC 196 Secrétariat général de l'Ordre judiciaire (1871-2003)
SC 197 Office du Tuteur général (1946.01.01-1997.12.31)
SC 198 Office des poursuites et faillites de Nyon (1989-2004)
SC 199 Tribunal de prud'hommes de la Riviera (1944-2000)
SC 200 Tribunal des mineurs (1981-2001)
SC 201 Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (1983-2005)
SC 202 Tribunal de district d'Aigle (1984-1994)
SC 203 Tribunal de district d'Aubonne (1987-1994)
SC 204 Tribunal de district d'Avenches (1974-1993)
SC 205 Tribunal de district de Cossonay (1986-1994)
SC 206 Tribunal de district d'Echallens (1981-1994)
SC 207 Tribunal de district de Grandson (1985-1994)
SC 208 Tribunal de district de Lausanne (1982-1995)
Ouvrir les 100 entrées suivantes ... (29 entrées de plus)
Aller à la dernière entrée ...
SD Assemblées constituantes, entrées dès 1996
T Photographies
U Films
V Sons
W Documents numériques
Y Documentation
Z Instruments de recherche
|